Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Buhtz (bis 12.02.1968) | 21.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Horst Podlasly (bis 30.06.1971) | 29.03.1936 | ||||
Horst Grunenberg (bis 30.06.1968) | 19.06.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Anders (bis 30.06.1981) | 29.06.1946 | ||||
Rainer Stiller (bis 30.06.1978) | 09.09.1944 | ||||
Klaus Bohnsack (bis 30.06.1971) | 21.07.1940 | ||||
Bernd Kettler (bis 30.06.1970) | 13.01.1941 | ||||
Otto Laszig (bis 30.06.1969) | 28.12.1934 | ||||
Bodo Fuchs (bis 30.06.1967) | 26.06.1941 | ||||
Heinz Steinwedel (bis 30.06.1967) | 14.05.1938 | ||||
Karl-Heinz Mülhausen (bis 30.06.1967) | 18.06.1937 | ||||
Stevan Bena (bis 30.06.1967) | 23.08.1935 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Siemensmeyer (bis 30.06.1974) | 23.09.1940 | ||||
Christian Breuer (bis 30.06.1970) | 24.04.1939 | ||||
Hermann Straschitz (bis 30.06.1968) | 17.08.1940 | ||||
Winfried Mittrowski (bis 30.06.1967) | 23.09.1938 | ||||
Udo Nix (bis 30.06.1967) | 06.07.1941 | ||||
Karl-Heinz Esch (bis 30.06.1967) | 12.09.1939 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Bandura (bis 30.06.1969) | 22.06.1940 | ||||
Werner Gräber (bis 30.06.1968) | 18.11.1939 | ||||
Walter Rodekamp (bis 30.06.1968) | 13.01.1941 | ||||
Kaj Poulsen (bis 30.06.1968) | 31.12.1942 | ||||
Fred Heiser (bis 30.06.1967) | 20.11.1938 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 18.01.1967 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |