Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Toni Hellwig (bis 30.06.1968) | |||||
Willi Hellwig (bis 30.06.1968) | 24.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lothar Uhl (bis 30.06.1970) | 15.08.1946 | |||
1 | Karl Loweg (bis 30.06.1967) | 16.04.1938 | |||
Abwehr | |||||
Heinrich Dittel (bis 30.06.1971) | 25.09.1937 | ||||
Hans Alt (bis 30.06.1970) | 13.08.1938 | ||||
Hans Michel (bis 30.06.1969) | 27.04.1937 | ||||
Bernd Schmidt (bis 30.06.1967) | 01.12.1943 | ||||
Bernd Hille (bis 30.06.1967) | 26.11.1944 | ||||
2 | Dieter Vollmer (bis 30.06.1968) | 20.04.1935 | |||
3 | Walter Liebich (bis 30.06.1971) | 13.07.1939 | |||
3 | Rainer Istel (bis 30.06.1970) | 11.02.1942 | |||
Mittelfeld | |||||
Uwe Habedank (bis 30.06.1976) | 18.05.1944 | ||||
Hans-Adolf Schade (bis 30.06.1973) | 30.06.1944 | ||||
Volker Hanemann (bis 30.06.1969) | 15.10.1947 | ||||
Dieter Homberg (bis 30.06.1968) | 25.02.1944 | ||||
10 | Rolf Fritzsche (bis 30.06.1970) | 23.10.1933 | |||
Sturm | |||||
Bernd Michel (bis 30.06.1968) | 09.05.1947 | ||||
Horst Schaub (bis 30.06.1967) | 28.02.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.12.1966 |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1967 |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.1967 |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |