Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Egon Piechaczek (ab 05.03.1968) (bis 06.05.1969) | 16.11.1931 | ||||
Otto Knefler (bis 04.03.1968) | 05.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Josef Stabel (bis 30.06.1980) | 21.09.1948 | ||||
Wolfgang Schnarr (bis 30.06.1970) | 09.06.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Ernst Diehl (bis 30.06.1978) | 28.03.1949 | ||||
Dietmar Schwager (bis 30.06.1976) | 15.08.1940 | ||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1972) | 09.08.1938 | ||||
Gerd Schneider (bis 30.06.1970) | 18.12.1940 | ||||
Roland Kiefaber (bis 30.06.1969) | 19.09.1942 | ||||
Uwe Klimaschefski (bis 30.06.1969) | 11.12.1938 | ||||
Volker Klein (bis 30.06.1969) | 11.04.1949 | ||||
Herwart Koppenhöfer (bis 30.06.1969) | 25.05.1946 | ||||
Bernd Hemprich (bis 30.06.1968) | 29.12.1944 | ||||
Hermann Soyez (bis 30.06.1968) | 15.04.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Otto Geisert (bis 30.06.1970) | 18.11.1939 | ||||
Heinz-Dieter Hasebrink (bis 30.06.1968) | 28.08.1941 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Kentschke (bis 30.06.1970) | 18.09.1942 | ||||
Bernd Windhausen (bis 30.06.1969) | 22.09.1942 | ||||
Heinz-Dieter Hansing (bis 30.06.1969) | 09.03.1947 | ||||
Josef Pirrung (bis 30.06.1969) | 24.07.1949 | ||||
Willy Reitgaßl (bis 30.06.1968) | 29.02.1936 | ||||
Gerd Roggensack (bis 30.06.1968) | 05.10.1941 | ||||
Helmut Kapitulski (bis 30.06.1968) | 29.09.1934 | ||||
Andrija Ankovic (bis 30.06.1968) | 16.07.1937 | ||||
Werner Fuchs (bis 30.06.1968) | 25.10.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.01.1968 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |