Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willy Multhaup (bis 30.06.1968) | 19.07.1903 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Schäfer (bis 30.06.1969) | 19.10.1927 | ||||
Torwart | |||||
Milutin Šoškić (bis 30.06.1971) | 31.12.1937 | ||||
Paul Heyeres (bis 30.06.1969) | 30.05.1946 | ||||
Anton Schumacher (bis 30.06.1968) | 01.12.1938 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Weber (bis 30.06.1978) | 26.06.1944 | ||||
Mathias Hemmersbach (bis 30.06.1973) | 26.07.1941 | ||||
Fritz Pott (bis 30.06.1970) | 23.04.1939 | ||||
Anton Regh (bis 30.06.1969) | 12.09.1940 | ||||
Jürgen Rumor (bis 30.06.1968) | 19.02.1945 | ||||
Wolfgang Rausch (bis 30.06.1968) | 30.04.1947 | ||||
Karl-Heinz Struth (bis 30.06.1968) | 17.04.1948 | ||||
Reinhard Roder (bis 30.06.1968) | 06.07.1941 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Simmet (bis 30.06.1978) | 22.11.1944 | ||||
Wolfgang Overath (bis 30.06.1977) | 29.09.1943 | ||||
Bernhard Hermes (bis 30.06.1970) | 08.09.1945 | ||||
Sturm | |||||
Hannes Löhr (bis 30.06.1978) | 05.07.1942 | ||||
Karl-Heinz Thielen (bis 30.06.1973) | 02.04.1940 | ||||
Carl-Heinz Rühl (bis 30.06.1970) | 14.11.1939 | ||||
Heinz Hornig (bis 30.06.1970) | 28.09.1937 | ||||
Jürgen Jendrossek (bis 30.06.1969) | 24.02.1948 | ||||
Franz-Peter Neumann (bis 30.06.1968) | 17.08.1944 | ||||
Paul Alger (bis 30.06.1968) | 13.08.1943 | ||||
Helmut Bergfelder (bis 30.06.1968) | 21.11.1946 | ||||
Heinz Flohe (bis 30.06.1968) | 28.01.1948 | ||||
Dietmar Mürdter (bis 30.06.1968) | 04.10.1943 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.01.1968 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.03.1968 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.03.1968 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 11.04.1968 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.04.1968 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 03.05.1968 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.06.1968 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |