Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmuth Johannsen (bis 30.06.1970) | 27.02.1920 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 21.03.1979) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Horst Wolter (bis 30.06.1972) | 08.06.1942 | ||||
Burkhardt Öller (bis 30.06.1971) | 09.11.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Grzyb (bis 30.06.1978) | 29.07.1940 | ||||
Joachim Bäse (bis 30.06.1973) | 02.09.1939 | ||||
Peter Kaack (bis 30.06.1973) | 09.12.1943 | ||||
Walter Schmidt (bis 30.06.1970) | 02.08.1937 | ||||
Jürgen Moll (bis 16.12.1968) | 16.11.1939 | ||||
Wolfgang Brase (bis 30.06.1968) | 07.02.1939 | ||||
Klaus Meyer (bis 30.06.1968) | 05.08.1937 | ||||
Wolfgang Simon (bis 30.06.1968) | 12.08.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Elfert (bis 30.06.1971) | 06.09.1942 | ||||
Michael Polywka (bis 30.06.1971) | 06.04.1944 | ||||
Horst Berg (bis 30.06.1969) | 08.09.1941 | ||||
Sturm | |||||
Jaro Deppe (bis 30.06.1976) | 10.04.1948 | ||||
Klaus Gerwien (bis 30.06.1973) | 11.09.1940 | ||||
Gerd Saborowski (bis 30.06.1971) | 03.09.1943 | ||||
Erich Maas (bis 30.06.1970) | 24.12.1940 | ||||
Lothar Ulsaß (bis 30.06.1969) | 09.09.1940 | ||||
Hans-Georg Dulz (bis 30.06.1968) | 31.10.1936 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.01.1968 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.02.1968 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 11.04.1968 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.04.1968 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |