Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Albert Sing (bis 31.10.1968) | 07.04.1917 | ||||
Torwart | |||||
Petar Radenković (bis 30.06.1970) | 01.10.1934 | ||||
Anton Gigl (bis 30.06.1969) | 11.04.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Günther Kroth (bis 30.06.1974) | 22.02.1949 | ||||
Max Reichenberger (bis 30.06.1972) | 24.01.1948 | ||||
Manfred Wagner (bis 30.06.1971) | 31.08.1938 | ||||
Rudolf Zeiser (bis 30.06.1970) | 31.03.1936 | ||||
Hans Reich (bis 30.06.1969) | 10.07.1942 | ||||
Rudolf Steiner (bis 30.06.1969) | 07.04.1937 | ||||
Bernd Patzke (bis 30.06.1969) | 14.03.1943 | ||||
Gottfried Peter (bis 30.06.1968) | 03.06.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Lex (bis 30.06.1974) | 23.10.1946 | ||||
Željko Perušić (bis 30.06.1970) | 23.03.1937 | ||||
Horst Schmidt (bis 30.06.1970) | 08.06.1948 | ||||
Peter Grosser (bis 30.06.1969) | 28.09.1938 | ||||
Hans Küppers (bis 30.06.1968) | 24.12.1938 | ||||
Peter Hornung (bis 30.06.1968) | 13.07.1948 | ||||
Eberhard Rosenbauer (bis 30.06.1968) | 28.05.1947 | ||||
Hans Schmitt (bis 30.06.1968) | 27.02.1946 | ||||
Sturm | |||||
Wilfried Kohlars (bis 30.06.1971) | 28.10.1939 | ||||
Alfred Heiß (bis 30.06.1970) | 05.12.1940 | ||||
Hans Rebele (bis 30.06.1969) | 26.01.1943 | ||||
Peter Kittel (bis 30.06.1969) | 03.09.1947 | ||||
Rudi Brunnenmeier (bis 30.06.1968) | 11.02.1941 | ||||
Ludwig Bründl (bis 30.06.1968) | 23.11.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.01.1968 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.02.1968 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |