Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietrich Weise (ab 07.05.1969) (bis 30.06.1969) | 21.11.1934 | ||||
Egon Piechaczek (bis 06.05.1969) | 16.11.1931 | ||||
Torwart | |||||
Josef Stabel (bis 30.06.1980) | 21.09.1948 | ||||
Wolfgang Schnarr (bis 30.06.1970) | 09.06.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Ernst Diehl (bis 30.06.1978) | 28.03.1949 | ||||
Dietmar Schwager (bis 30.06.1976) | 15.08.1940 | ||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1972) | 09.08.1938 | ||||
Gerd Schneider (bis 30.06.1970) | 18.12.1940 | ||||
Jürgen Rumor (bis 30.06.1970) | 19.02.1945 | ||||
Werner Glaß (bis 30.06.1970) | 18.02.1950 | ||||
Roland Kiefaber (bis 30.06.1969) | 19.09.1942 | ||||
Uwe Klimaschefski (bis 30.06.1969) | 11.12.1938 | ||||
Volker Klein (bis 30.06.1969) | 11.04.1949 | ||||
Herwart Koppenhöfer (bis 30.06.1969) | 25.05.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Friedrich (bis 30.06.1974) | 11.11.1943 | ||||
Otto Geisert (bis 30.06.1970) | 18.11.1939 | ||||
Hermann Soyez (bis 30.06.1969) | 15.04.1949 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Kentschke (bis 30.06.1970) | 18.09.1942 | ||||
Heinz-Dieter Hasebrink (bis 30.06.1969) | 28.08.1941 | ||||
Bernd Windhausen (bis 30.06.1969) | 22.09.1942 | ||||
Heinz-Dieter Hansing (bis 30.06.1969) | 09.03.1947 | ||||
Josef Pirrung (bis 30.06.1969) | 24.07.1949 | ||||
Ivan Milic (bis 30.06.1969) | 17.03.1945 | ||||
Peter Schmidt (bis 30.06.1969) | 03.12.1943 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.01.1969 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.02.1969 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.04.1969 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.05.1969 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.05.1969 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |