Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Merkle (bis 30.06.1970) | 01.06.1918 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Schäfer (bis 30.06.1969) | 19.10.1927 | ||||
Torwart | |||||
Milutin Šoškić (bis 30.06.1971) | 31.12.1937 | ||||
Rolf Birkhölzer (bis 30.06.1970) | 29.09.1949 | ||||
Paul Heyeres (bis 30.06.1969) | 30.05.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Weber (bis 30.06.1978) | 26.06.1944 | ||||
Mathias Hemmersbach (bis 30.06.1973) | 26.07.1941 | ||||
Werner Biskup (bis 30.06.1972) | 26.04.1942 | ||||
Fritz Pott (bis 30.06.1970) | 23.04.1939 | ||||
Anton Regh (bis 30.06.1969) | 12.09.1940 | ||||
Hans Langanke (bis 30.06.1969) | 03.10.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Flohe (bis 30.06.1979) | 28.01.1948 | ||||
Heinz Simmet (bis 30.06.1978) | 22.11.1944 | ||||
Wolfgang Overath (bis 30.06.1977) | 29.09.1943 | ||||
Peter Blusch (bis 30.06.1970) | 11.06.1942 | ||||
Bernhard Hermes (bis 30.06.1970) | 08.09.1945 | ||||
Sturm | |||||
Hannes Löhr (bis 30.06.1978) | 05.07.1942 | ||||
Karl-Heinz Thielen (bis 30.06.1973) | 02.04.1940 | ||||
Carl-Heinz Rühl (bis 30.06.1970) | 14.11.1939 | ||||
Heinz Hornig (bis 30.06.1970) | 28.09.1937 | ||||
Jürgen Jendrossek (bis 30.06.1969) | 24.02.1948 | ||||
Ludwig Bründl (bis 30.06.1969) | 23.11.1946 | ||||
Josef Röhrig (bis 30.06.1969) | 04.04.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 22.01.1969 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |