Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kuno Klötzer (ab 12.04.1969) (bis 30.06.1970) | 19.04.1922 | ||||
Robert Körner (ab 25.03.1969) (bis 12.04.1969) | 21.08.1924 | ||||
Max Merkel (bis 24.03.1969) | 07.12.1918 | ||||
Co-Trainer | |||||
Robert Körner (bis 24.03.1969) | 21.08.1924 | ||||
Torwart | |||||
Walter Pradt (bis 30.06.1971) | 12.04.1949 | ||||
Roland Wabra (bis 30.06.1969) | 25.11.1935 | ||||
Jürgen Rynio (bis 30.06.1969) | 01.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Leupold (bis 30.06.1972) | 30.01.1942 | ||||
Fritz Popp (bis 30.06.1972) | 20.11.1940 | ||||
Ferdinand Wenauer (bis 30.06.1972) | 26.04.1939 | ||||
Ewald Schäffner (bis 30.06.1971) | 17.11.1948 | ||||
Johnny Hansen (bis 30.06.1970) | 14.11.1943 | ||||
Ludwig Müller (bis 30.06.1969) | 25.08.1941 | ||||
Peter Czernotzky (bis 30.06.1969) | 18.02.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Amand Theis (bis 30.06.1972) | 19.11.1949 | ||||
Hans Rigotti (bis 30.06.1969) | 15.05.1947 | ||||
Franz Zimmert (bis 30.06.1969) | 18.08.1949 | ||||
Theodor Homann (bis 30.06.1969) | 28.04.1948 | ||||
Hans Küppers (bis 30.06.1969) | 24.12.1938 | ||||
Klaus Zaczyk (bis 30.06.1969) | 25.05.1945 | ||||
Erich Beer (bis 30.06.1969) | 09.12.1946 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Nüssing (bis 30.06.1974) | 15.08.1949 | ||||
Heinz Müller (bis 30.06.1972) | 24.04.1943 | ||||
Heinz Strehl (bis 30.06.1970) | 20.07.1938 | ||||
Hans Jürgen Lehr (bis 30.06.1970) | 25.09.1947 | ||||
Georg Volkert (bis 30.06.1969) | 28.11.1945 | ||||
Zvezdan Čebinac (bis 30.06.1969) | 08.12.1939 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.01.1969 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 04.04.1969 |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.04.1969 |
7 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.04.1969 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.05.1969 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |