Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jenő Vincze (bis 30.06.1971) | 20.11.1908 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Kirsch (bis 30.06.1970) | 09.02.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Jürgen Lang (bis 30.06.1974) | 11.05.1942 | ||||
Rolf Lamprecht (bis 30.06.1973) | 26.09.1943 | ||||
Günther Fuchs (bis 30.06.1969) | 01.03.1947 | ||||
Karl Metzger (bis 30.06.1969) | 18.04.1943 | ||||
Werner Rumpel (bis 30.06.1969) | 02.03.1940 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gert Brunnhuber (bis 30.06.1977) | 26.07.1943 | ||||
Andreas Buss (bis 30.06.1972) | 18.07.1946 | ||||
Rolf Kupfer (bis 30.06.1970) | 23.06.1943 | ||||
Werner Rinas (bis 30.06.1969) | 13.01.1939 | ||||
Heinz Krämer (bis 30.06.1969) | 07.03.1938 | ||||
Josef Kessler (bis 30.06.1969) | 09.03.1947 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Nöth (bis 30.06.1974) | 19.10.1949 | ||||
Klaus Nahlik (bis 30.06.1973) | 01.05.1947 | ||||
Kurt Dachlauer (bis 30.06.1969) | 29.08.1940 | ||||
Walter Hohnhausen (bis 30.06.1969) | 03.10.1945 | ||||
Dieter Höller (bis 30.06.1969) | 03.09.1938 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 15.01.1969 |
4 : 0 |
Schema Vergleich |