Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmuth Johannsen (bis 30.06.1970) | 27.02.1920 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 21.03.1979) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Horst Wolter (bis 30.06.1972) | 08.06.1942 | ||||
Burkhardt Öller (bis 30.06.1971) | 09.11.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Franz Merkhoffer (bis 30.06.1984) | 29.11.1946 | ||||
Wolfgang Grzyb (bis 30.06.1978) | 29.07.1940 | ||||
Joachim Bäse (bis 30.06.1973) | 02.09.1939 | ||||
Peter Kaack (bis 30.06.1973) | 09.12.1943 | ||||
Walter Schmidt (bis 30.06.1970) | 02.08.1937 | ||||
Jürgen Moll (bis 16.12.1968) | 16.11.1939 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Elfert (bis 30.06.1971) | 06.09.1942 | ||||
Michael Polywka (bis 30.06.1971) | 06.04.1944 | ||||
Bernd Dörfel (bis 30.06.1970) | 18.12.1944 | ||||
Horst Berg (bis 30.06.1969) | 08.09.1941 | ||||
Sturm | |||||
Jaro Deppe (bis 30.06.1976) | 10.04.1948 | ||||
Klaus Gerwien (bis 30.06.1973) | 11.09.1940 | ||||
Gerd Saborowski (bis 30.06.1971) | 03.09.1943 | ||||
Erich Maas (bis 30.06.1970) | 24.12.1940 | ||||
Hartmut Weiß (bis 30.06.1970) | 13.01.1942 | ||||
Lothar Ulsaß (bis 30.06.1969) | 09.09.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 28.01.1969 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.02.1969 |
5 : 0 |
Schema Vergleich |