Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jovan Gajić (bis 30.06.1969) | 19.04.1931 | ||||
Torwart | |||||
Josef Hehl (bis 30.06.1969) | 13.12.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Kokott (bis 30.06.1975) | 11.02.1943 | ||||
Günter Geulich (bis 30.06.1970) | 02.02.1943 | ||||
Winfried Pelzer (bis 30.06.1969) | 28.04.1943 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Redwanz (bis 30.06.1977) | 12.04.1950 | ||||
Werner Hammelbacher (bis 30.06.1969) | 28.09.1942 | ||||
Horst Busch (bis 30.06.1969) | 09.08.1939 | ||||
Wolfgang Riemann (bis 30.06.1969) | 18.11.1949 | ||||
Sturm | |||||
Juan-Carlos Borteiro (bis 30.06.1972) | 19.05.1943 | ||||
Paul Pidancet (bis 30.06.1970) | 08.09.1937 | ||||
Horst Brand (bis 30.06.1969) | 01.01.1946 | ||||
Petar Mijatovic (bis 30.06.1969) | 10.02.1937 | ||||
Wolfgang Träger (bis 30.06.1969) | 06.04.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.01.1969 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |