Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tschik Čajkovski (bis 08.12.1969) | 24.11.1923 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Mülhausen (bis 30.06.1970) | 18.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Horst Podlasly (bis 30.06.1971) | 29.03.1936 | ||||
Bernd Helmschrot (bis 30.06.1971) | 18.03.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Anders (bis 30.06.1981) | 29.06.1946 | ||||
Rainer Stiller (bis 30.06.1978) | 09.09.1944 | ||||
Hans-Josef Hellingrath (bis 30.06.1973) | 08.12.1940 | ||||
Klaus Bohnsack (bis 30.06.1971) | 21.07.1940 | ||||
Peter Loof (bis 30.06.1971) | 23.09.1947 | ||||
Kurt Ritter (bis 30.06.1971) | 12.12.1948 | ||||
Bernd Kettler (bis 30.06.1970) | 13.01.1941 | ||||
Otto Laszig (bis 30.06.1969) | 28.12.1934 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Siemensmeyer (bis 30.06.1974) | 23.09.1940 | ||||
Rainer Zobel (bis 30.06.1970) | 03.11.1948 | ||||
Christian Breuer (bis 30.06.1970) | 24.04.1939 | ||||
Norbert Irtel (bis 30.06.1969) | 22.04.1945 | ||||
Klaus Plischke (bis 30.06.1969) | 28.04.1944 | ||||
Rüdiger Reschke (bis 30.06.1969) | 27.11.1948 | ||||
Sturm | |||||
Claus Brune (bis 30.06.1971) | 01.10.1949 | ||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1970) | 09.05.1945 | ||||
Josip Skoblar (bis 30.06.1970) | 12.03.1941 | ||||
Jürgen Bandura (bis 30.06.1969) | 22.06.1940 | ||||
Wilfried Ahnefeld (bis 30.06.1969) | 08.10.1948 | ||||
Winfried Wottka (bis 30.06.1969) | 17.02.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 12.02.1969 |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.02.1969 |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.03.1969 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.04.1969 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |