Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Oßwald (bis 16.11.1969) | 04.02.1905 | ||||
Torwart | |||||
Karlheinz Volz (bis 30.06.1971) | 30.03.1947 | ||||
Rudi Wimmer (bis 30.06.1969) | 20.01.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Josef Weilbächer (bis 30.06.1971) | 29.12.1944 | ||||
Hermann Nuber (bis 30.06.1971) | 10.10.1935 | ||||
Alfred Resenberg (bis 30.06.1970) | 05.09.1942 | ||||
Hans Nowak (bis 30.06.1969) | 09.08.1937 | ||||
Ferdinand Heidkamp (bis 30.06.1969) | 14.09.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Roland Weida (bis 30.06.1972) | 11.12.1943 | ||||
Heinz Schönberger (bis 30.06.1971) | 30.12.1949 | ||||
Johann Kondert (bis 30.06.1970) | 10.09.1944 | ||||
Dieter Koulmann (bis 30.06.1969) | 04.12.1939 | ||||
Hans-Jürgen Oehlenschläger (bis 30.06.1969) | 08.08.1943 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Koch (bis 30.06.1971) | 21.04.1950 | ||||
Willi Rodekurth (bis 30.06.1970) | 31.05.1948 | ||||
Peter Werner (bis 30.06.1969) | 25.04.1946 | ||||
Dieter Fern (bis 30.06.1969) | 01.12.1944 | ||||
Egon Schmitt (bis 30.06.1969) | 12.11.1948 | ||||
Gerd Becker (bis 30.06.1969) | 18.10.1943 | ||||
Hubert Genz (bis 30.06.1969) | 03.09.1949 | ||||
Helmut Siber (bis 30.06.1969) | 16.05.1942 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 05.02.1969 |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 11.02.1969 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |