Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Richard Schneider (ab 01.01.1969) (bis 30.06.1969) | 16.12.1919 | ||||
Rudolf Schnippe (ab 17.09.1968) (bis 31.12.1968) | |||||
Bert Trautmann (bis 16.09.1968) | 22.10.1923 | ||||
Torwart | |||||
Horst Bertram (bis 30.06.1970) | 16.11.1948 | ||||
Herbert Eiteljörge (bis 30.06.1969) | 27.11.1934 | ||||
Abwehr | |||||
Heinz-Rüdiger Voß (bis 30.06.1973) | 28.10.1942 | ||||
Hubert Windsperger (bis 30.06.1970) | 14.04.1945 | ||||
Engelbert Börger (bis 30.06.1970) | 04.10.1939 | ||||
Manfred Wolf (bis 30.06.1969) | 13.01.1949 | ||||
Manfred Rieskamp (bis 30.06.1969) | 28.06.1946 | ||||
Dieter Stosberg (bis 30.06.1969) | 26.10.1946 | ||||
Klaus Vormann (bis 30.06.1969) | 09.09.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dagmar Drewes (bis 30.06.1970) | 09.12.1937 | ||||
Joachim Frank (bis 30.06.1969) | 04.05.1950 | ||||
Hans-Dieter van der Velde (bis 30.06.1969) | 29.08.1948 | ||||
Sturm | |||||
Falk Dörr (bis 30.06.1973) | 24.06.1941 | ||||
Bernd Spiekerkötter (bis 30.06.1971) | 22.01.1942 | ||||
Günther Augustat (bis 30.06.1970) | 26.05.1938 | ||||
Dieter Reh (bis 30.06.1969) | 18.06.1946 | ||||
Manfred Podlich (bis 30.06.1969) | 14.05.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.01.1969 |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.02.1969 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |