Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Adi Preißler (bis 30.06.1971) | 09.04.1921 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Scheid (bis 30.06.1973) | 23.08.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Jäger (bis 30.06.1976) | 18.08.1946 | ||||
Friedhelm Kobluhn (bis 30.06.1976) | 12.04.1936 | ||||
Friedhelm Dick (bis 30.06.1975) | 03.04.1944 | ||||
Hermann-Josef Wilbertz (bis 30.06.1975) | 15.06.1943 | ||||
Dieter Hentschel (bis 30.06.1970) | 04.07.1944 | ||||
Dieter Danzberg (bis 30.06.1969) | 12.11.1940 | ||||
Albert Eichholz (bis 30.06.1969) | 23.02.1942 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Ohm (bis 30.06.1978) | 11.05.1948 | ||||
Lothar Kobluhn (bis 30.06.1974) | 12.04.1943 | ||||
Sturm | |||||
Franz Krauthausen (bis 30.06.1971) | 27.02.1946 | ||||
Dieter Brozulat (bis 30.06.1971) | 23.05.1943 | ||||
Hans Fritsche (bis 30.06.1971) | 03.03.1950 | ||||
Günter Karbowiak (bis 30.06.1971) | 05.03.1949 | ||||
Rainer Laskowsky (bis 30.06.1971) | 17.08.1948 | ||||
Hugo Dausmann (bis 30.06.1970) | 12.09.1942 | ||||
Heinz Poll (bis 30.06.1970) | 30.01.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.01.1969 |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |