Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Walter Kuse (bis 30.06.1969) | 18.01.1923 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Woost (bis 30.06.1969) | 22.11.1941 | ||||
Jochen Bzdok (bis 30.06.1969) | 21.09.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Erwin Piechowiak (bis 30.06.1969) | 15.11.1936 | ||||
Heinz Deininger (bis 30.06.1969) | 19.05.1941 | ||||
Bernd Krützfeld (bis 30.06.1969) | 23.06.1940 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1969) | 26.06.1944 | ||||
Dieter Pulwitt (bis 30.06.1969) | 12.09.1940 | ||||
Helge Höret (bis 30.06.1969) | 26.07.1943 | ||||
Horst Dehn (bis 30.06.1969) | 20.08.1937 | ||||
Helmuth Zabel (bis 30.06.1969) | 14.11.1940 | ||||
Witt (bis 30.06.1969) | |||||
Sturm | |||||
Wolfgang Krontal (bis 30.06.1969) | 20.03.1947 | ||||
Manfred Rabe (bis 30.06.1969) | 14.10.1942 | ||||
Rolf Schwartau (bis 30.06.1969) | 04.06.1944 | ||||
Günter Hoff (bis 30.06.1969) | 02.04.1943 | ||||
Günter Ahrenhold (bis 30.06.1969) | 08.12.1948 | ||||
Klaus-Peter Rothenstein (bis 30.06.1969) | 23.06.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.01.1969 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 04.04.1969 |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.04.1969 |
7 : 0 |
Schema Vergleich |