Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Mülhausen (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 18.06.1937 | ||||
Fritz Rebell (ab 16.04.1970) (bis 30.06.1970) | 07.05.1905 | ||||
Hans Hipp (bis 15.04.1970) | 10.11.1912 | ||||
Torwart | |||||
Albert Wenzel (bis 30.06.1976) | 17.07.1947 | ||||
Bernd Herbst (bis 30.06.1973) | 23.11.1948 | ||||
Rolf Dube (bis 30.06.1973) | 14.03.1939 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Hübner (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1977) | 14.02.1950 | ||||
Harald Evers (bis 30.06.1977) | 03.01.1947 | ||||
Franz Mick (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 1947 | ||||
Dietmar Degenhardt (bis 30.06.1971) | 04.11.1943 | ||||
Peter Klepatz (bis 30.06.1970) | 18.11.1937 | ||||
Mittelfeld | |||||
Joachim Berner (bis 30.06.1974) | 09.07.1948 | ||||
Jürgen Preußer (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1974) | 23.01.1945 | ||||
Kurt Krauß (bis 30.06.1973) | 29.03.1941 | ||||
Helmut Larisch (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 1943 | ||||
Klaus-Dieter Matz (bis 30.06.1970) | 24.12.1942 | ||||
Hans-Joachim Weller (bis 30.06.1970) | 02.07.1946 | ||||
Thomas Rohrbach (bis 30.06.1970) | 04.04.1949 | ||||
Hans Bremer (bis 30.06.1970) | 25.10.1946 | ||||
Sturm | |||||
Walter Plaggemeyer (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1977) | 25.11.1949 | ||||
Heinz-Dieter Hansing (bis 30.06.1976) | 09.03.1947 | ||||
Helmut Hinberg (bis 30.06.1974) | 12.02.1944 | ||||
Rolf Husmann (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1973) | 28.11.1950 | ||||
Winfried Wottka (bis 30.06.1972) | 17.02.1948 | ||||
Heino de Haas (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 13.05.1949 | ||||
Horst Medoch (bis 30.06.1971) | 17.08.1939 | ||||
Detlef Rosellen (bis 30.06.1970) | 31.10.1946 | ||||
Wolfram Kaminke (bis 30.06.1970) | 14.03.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.03.1970 |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |