Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Lindemann (ab 01.07.1970) (bis 31.12.1970) | 29.10.1910 | ||||
Willibert Weth (ab 17.12.1969) (bis 30.06.1970) | 02.03.1931 | ||||
Georg Stollenwerk (bis 16.12.1969) | 19.12.1930 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Daniel (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 09.07.1951 | ||||
Werner Scholz (bis 30.06.1971) | 01.12.1944 | ||||
Gerhard Prokop (bis 30.06.1970) | 18.05.1939 | ||||
Abwehr | |||||
Josef Thelen (bis 31.08.1972) | 25.02.1941 | ||||
Rolf Pawellek (bis 30.06.1972) | 10.09.1939 | ||||
Hermann Grümmer (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 28.10.1948 | ||||
Erwin Hermandung (bis 30.06.1971) | 25.08.1944 | ||||
Werner Nievelstein (bis 30.06.1970) | 12.02.1941 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Breuer (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1975) | 24.04.1939 | ||||
Christoph Walter (bis 30.06.1975) | 05.11.1943 | ||||
Horst Schauß (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 06.11.1945 | ||||
Heinz Osenberg (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 13.07.1944 | ||||
Franz-Josef Mackowiak (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 29.11.1948 | ||||
Erwin Hoffmann (bis 30.06.1971) | 28.10.1940 | ||||
Christian Kulik (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 06.12.1952 | ||||
Karl-Heinz Bechmann (bis 30.06.1970) | 07.02.1944 | ||||
Josef Martinelli (bis 30.06.1970) | 19.03.1936 | ||||
Werner Pöhler (bis 30.06.1970) | 12.11.1949 | ||||
Siegfried Frank (bis 30.06.1970) | 19.07.1951 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Heinz Kulik (bis 30.06.1975) | 13.10.1947 | ||||
Hans-Jürgen Ferdinand (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1974) | 21.08.1943 | ||||
Arnold Böhnen (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1973) | 12.01.1949 | ||||
Karl-Heinz Sell (bis 30.06.1972) | 31.05.1941 | ||||
Rolf Brandenburg (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 14.03.1951 | ||||
Herbert Gronen (bis 30.06.1971) | 13.01.1944 | ||||
Kalle Klostermann (bis 30.06.1971) | 22.10.1943 | ||||
Werner Tenbruck (bis 30.06.1971) | 13.11.1941 | ||||
Karl-Heinz Krott (bis 30.06.1970) | 06.05.1942 | ||||
Roger Claessen (bis 30.06.1970) | 26.09.1941 | ||||
Wolfgang Habich (bis 30.06.1970) | 17.06.1944 | ||||
Ion Ionescu (bis 30.06.1970) | 05.04.1938 | ||||
Jupp Kapellmann (bis 30.06.1970) | 19.12.1949 | ||||
Heinz Liermann (bis 30.06.1970) | 08.10.1946 | ||||
Jürgen Walbeck (bis 30.06.1970) | 08.04.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 11.07.1970 |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.07.1970 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Montag, 03.08.1970 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 06.08.1970 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.08.1970 |
0 : 4 |
Schema Vergleich |