Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Lattek (ab 14.03.1970) (bis 02.01.1975) | 16.01.1935 | ||||
Branko Zebec (bis 13.03.1970) | 17.05.1929 | ||||
Torwart | |||||
Sepp Maier (bis 30.06.1980) | 28.02.1944 | ||||
Manfred Seifert (bis 30.06.1973) | 22.04.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Georg Schwarzenbeck (bis 30.06.1981) | 03.04.1948 | ||||
Franz Beckenbauer (bis 30.06.1977) | 11.09.1945 | ||||
Johnny Hansen (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1976) | 14.11.1943 | ||||
Paul Breitner (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1974) | 05.09.1951 | ||||
Herwart Koppenhöfer (bis 30.06.1972) | 25.05.1946 | ||||
Peter Kupferschmidt (bis 30.06.1971) | 02.03.1942 | ||||
Peter Pumm (bis 30.06.1971) | 03.04.1943 | ||||
Werner Olk (bis 30.06.1970) | 18.01.1938 | ||||
Benno Zellermayer (bis 30.06.1970) | 30.03.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uli Hoeneß (ab 01.07.1970) (bis 31.10.1978) | 05.01.1952 | ||||
Franz Roth (bis 30.06.1978) | 27.04.1946 | ||||
Rainer Zobel (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1976) | 03.11.1948 | ||||
August Starek (bis 30.06.1970) | 16.02.1945 | ||||
Helmut Schmidt (bis 30.06.1970) | 09.06.1949 | ||||
Peter Stegmann (bis 30.06.1970) | 29.12.1948 | ||||
Wolfgang Gierlinger (bis 30.06.1970) | 01.02.1947 | ||||
Klaus Klein (bis 30.06.1970) | 27.08.1950 | ||||
Helmut Nerlinger (bis 30.06.1970) | 27.02.1948 | ||||
Sturm | |||||
Gerd Müller (bis 30.06.1979) | 03.11.1945 | ||||
Edgar Schneider (ab 01.07.1970) (bis 15.11.1973) | 17.08.1949 | ||||
Dieter Brenninger (bis 30.06.1971) | 16.02.1944 | ||||
Karl-Heinz Mrosko (bis 30.06.1971) | 11.10.1946 | ||||
Jürgen Ey (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 04.09.1946 | ||||
Erich Maas (ab 01.07.1970) (bis 15.10.1970) | 24.12.1940 | ||||
Rainer Ohlhauser (bis 30.06.1970) | 06.01.1941 | ||||
Günther Michl (bis 30.06.1970) | 30.05.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.03.1970 |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.07.1970 |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.08.1970 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |