Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Witzler (ab 01.07.1970) (bis 21.12.1971) | 18.08.1932 | ||||
Helmut Bracht (ab 18.05.1970) (bis 30.06.1970) | 11.09.1929 | ||||
Hermann Lindemann (bis 17.05.1970) | 29.10.1910 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Rynio (bis 30.06.1974) | 01.04.1948 | ||||
Klaus Günther (bis 30.06.1971) | 12.01.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Branko Rašović (bis 30.06.1974) | 11.04.1942 | ||||
Hans-Joachim Andree (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1973) | 06.07.1950 | ||||
Gerd Peehs (bis 31.12.1972) | 21.01.1942 | ||||
Wolfgang Paul (bis 30.06.1971) | 25.01.1940 | ||||
Klaus Brakelmann (bis 30.06.1971) | 10.10.1948 | ||||
Ferdinand Heidkamp (bis 30.06.1971) | 14.09.1944 | ||||
Rudi Assauer (bis 30.06.1970) | 30.04.1944 | ||||
Alfred Kohlhäufl (bis 30.06.1970) | 10.10.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hoppy Kurrat (bis 30.06.1974) | 15.05.1942 | ||||
Theo Bücker (bis 30.06.1973) | 10.07.1948 | ||||
Theodor Rieländer (bis 30.06.1972) | 24.07.1950 | ||||
Ingo Peter (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 23.10.1951 | ||||
Willi Sturm (bis 30.06.1971) | 08.02.1940 | ||||
Reinhold Wosab (bis 30.06.1971) | 25.02.1938 | ||||
Willi Neuberger (bis 30.06.1971) | 15.04.1946 | ||||
Horst Trimhold (bis 30.06.1971) | 04.02.1941 | ||||
Dietmar Erler (bis 30.06.1970) | 07.04.1947 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Ritschel (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 07.06.1946 | ||||
Jürgen Schütz (bis 30.06.1972) | 01.07.1939 | ||||
Dieter Weinkauff (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 26.09.1947 | ||||
Werner Weist (bis 30.06.1971) | 11.03.1949 | ||||
Sigfried Held (bis 30.06.1971) | 07.08.1942 | ||||
Jürgen Boduszek (bis 30.06.1971) | 27.10.1950 | ||||
Reinhard Fabisch (bis 30.06.1971) | 19.08.1950 | ||||
Helmut Heeren (bis 30.06.1970) | 28.12.1942 | ||||
Karl-Heinz Artmann (bis 30.06.1970) | 09.01.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 22.04.1970 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 30.07.1970 |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |