Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hennes Weisweiler (bis 30.06.1975) | 05.12.1919 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kleff (bis 30.06.1979) | 16.11.1946 | ||||
Bernd Schrage (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1973) | 12.09.1951 | ||||
Volker Danner (bis 30.06.1970) | 21.08.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Berti Vogts (bis 30.06.1979) | 30.12.1946 | ||||
Klaus-Dieter Sieloff (bis 30.06.1974) | 27.02.1942 | ||||
Heinz Wittmann (bis 30.06.1973) | 12.09.1943 | ||||
Hartwig Bleidick (bis 30.06.1973) | 26.12.1944 | ||||
Ludwig Müller (bis 30.06.1972) | 25.08.1941 | ||||
Werner Adler (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 31.12.1946 | ||||
Erwin Spinnler (bis 30.06.1970) | 11.04.1947 | ||||
Gerd Zimmermann (bis 30.06.1970) | 26.09.1949 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1970) | 03.09.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rainer Bonhof (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1978) | 29.03.1952 | ||||
Günter Netzer (bis 30.06.1973) | 14.09.1944 | ||||
Hans-Jürgen Wloka (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 12.09.1951 | ||||
Werner Pöhler (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 12.11.1949 | ||||
Peter Dietrich (bis 30.06.1971) | 06.03.1944 | ||||
Winfried Schäfer (bis 30.06.1970) | 10.01.1950 | ||||
Sturm | |||||
Jupp Heynckes (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1978) | 09.05.1945 | ||||
Ulrik le Fevre (bis 30.06.1972) | 25.06.1946 | ||||
Herbert Laumen (bis 30.06.1971) | 11.08.1943 | ||||
Herbert Wimmer (bis 30.06.1971) | 09.11.1944 | ||||
Horst Köppel (bis 30.06.1971) | 17.05.1948 | ||||
Peter Meyer (bis 30.06.1970) | 18.02.1940 | ||||
Werner Kaiser (bis 30.06.1970) | 29.08.1949 | ||||
Peter Kracke (bis 30.06.1970) | 01.06.1943 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 02.01.1970 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.07.1970 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.08.1970 |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |