Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Pfeiffer (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 19.07.1925 | ||||
Richard Winking (bis 30.06.1970) | 16.02.1933 | ||||
Torwart | |||||
Klaus Pudelko (bis 30.06.1977) | 26.11.1948 | ||||
Peter Jann (bis 30.06.1970) | 04.11.1938 | ||||
2 | Jim McBride (ab 01.01.1970) (bis 01.01.1970) | 30.12.1873 | |||
Abwehr | |||||
Guntram Gentes (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1977) | 01.12.1948 | ||||
Werner Tretter (bis 30.06.1977) | 07.01.1948 | ||||
Peter Bernhardt (ab 30.06.1970) (bis 30.06.1977) | 31.03.1945 | ||||
Robert Jung (bis 30.06.1976) | 19.12.1944 | ||||
Willi Schuster (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1973) | 23.11.1951 | ||||
Horst Brill (bis 30.06.1973) | 28.04.1941 | ||||
Peter Hartmann (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 12.01.1949 | ||||
Günther Reinders (bis 30.06.1970) | 22.09.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Gerhards (bis 30.06.1972) | 07.06.1946 | ||||
Helmut Theobald (bis 30.06.1971) | 29.11.1943 | ||||
Kurt Klan (bis 30.07.1970) | 31.03.1947 | ||||
Peter Bernhardt (bis 30.06.1970) | 31.03.1945 | ||||
Dietmar Höh (bis 30.06.1970) | 15.04.1939 | ||||
Heiner Sommer (bis 30.06.1970) | 30.10.1948 | ||||
Sturm | |||||
Hilmar Weishaar (bis 30.06.1972) | 01.08.1939 | ||||
Gerd Wolf (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 02.10.1947 | ||||
Peter Gutzeit (bis 30.06.1971) | 14.12.1946 | ||||
Günter Schneider (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 09.09.1951 | ||||
Dieter Weinkauff (bis 30.06.1970) | 26.09.1947 | ||||
Jürgen Martin (bis 30.06.1970) | 01.02.1949 | ||||
Helmut Kapitulski (bis 30.06.1970) | 29.09.1934 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 15.04.1970 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |