Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Elzner (ab 01.07.1970) (bis 28.02.1972) | 04.12.1928 | ||||
Aki Schmidt (bis 29.07.1970) | 05.09.1935 | ||||
Torwart | |||||
Anton Gigl (bis 30.06.1971) | 11.04.1947 | ||||
Gyula Tóth (bis 30.06.1970) | 20.04.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Meichel (bis 30.06.1977) | 15.03.1947 | ||||
Peter Stokowy (bis 30.06.1976) | 20.05.1941 | ||||
Alfred Kohlhäufl (ab 01.07.1970) (bis 31.12.1973) | 10.10.1946 | ||||
Heinz Lubanski (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1973) | 08.08.1948 | ||||
Jürgen Braun (bis 30.06.1973) | 14.09.1943 | ||||
Horst Eberl (bis 30.06.1970) | 10.02.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Klein (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1974) | 27.08.1950 | ||||
Franz Fuchsgruber (bis 30.06.1974) | 06.12.1945 | ||||
Hans Schmitt (bis 30.06.1973) | 27.02.1946 | ||||
Georg Braun (bis 30.06.1971) | 07.12.1940 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Faltermeier (bis 30.06.1972) | 23.10.1943 | ||||
Rolf Thommes (bis 30.06.1972) | 21.02.1944 | ||||
Manfred Matthes (bis 30.06.1971) | 26.01.1947 | ||||
Manfred Ritschel (bis 30.06.1970) | 07.06.1946 | ||||
Johann Schieber (bis 30.06.1970) | 04.06.1940 | ||||
Willibald Mikulasch (bis 30.06.1970) | 14.08.1943 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.01.1970 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.07.1970 |
4 : 0 |
Schema Vergleich |