Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Adi Preißler (bis 30.06.1971) | 09.04.1921 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Scheid (bis 30.06.1973) | 23.08.1942 | ||||
Klaus Witt (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 08.07.1943 | ||||
Udo Redmann (bis 30.06.1970) | 22.10.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Jäger (bis 30.06.1976) | 18.08.1946 | ||||
Friedhelm Kobluhn (bis 30.06.1976) | 12.04.1936 | ||||
Friedhelm Dick (bis 30.06.1975) | 03.04.1944 | ||||
Hermann-Josef Wilbertz (bis 30.06.1975) | 15.06.1943 | ||||
Reiner Hollmann (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1973) | 30.09.1949 | ||||
Uwe Kliemann (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 30.06.1949 | ||||
Werner Kubek (bis 30.06.1971) | 29.06.1938 | ||||
Dieter Hentschel (bis 30.06.1970) | 04.07.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Ohm (bis 30.06.1978) | 11.05.1948 | ||||
Lothar Kobluhn (bis 30.06.1974) | 12.04.1943 | ||||
Gert Fröhlich (bis 30.06.1973) | 25.10.1940 | ||||
Wolfgang Balzer (bis 30.06.1971) | 10.08.1949 | ||||
Sturm | |||||
Hans Schumacher (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1975) | 25.07.1945 | ||||
Franz Krauthausen (bis 30.06.1971) | 27.02.1946 | ||||
Dieter Brozulat (bis 30.06.1971) | 23.05.1943 | ||||
Hans Fritsche (bis 30.06.1971) | 03.03.1950 | ||||
Günter Karbowiak (bis 30.06.1971) | 05.03.1949 | ||||
Rainer Laskowsky (bis 30.06.1971) | 17.08.1948 | ||||
Norbert Lücke (bis 30.06.1971) | 22.10.1950 | ||||
Siegfried Rösen (bis 30.06.1971) | 16.07.1948 | ||||
Wolfgang Sühnholz (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 14.09.1946 | ||||
Hugo Dausmann (bis 30.06.1970) | 12.09.1942 | ||||
Georg Müller (bis 30.06.1970) | 09.10.1940 | ||||
Heinz Poll (bis 30.06.1970) | 30.01.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.01.1970 |
3 : 2 |
Schema Vergleich |