Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Höher (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 11.08.1938 | ||||
Horst Witzler (bis 30.06.1970) | 18.08.1932 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Müller (bis 30.06.1971) | 28.07.1947 | ||||
Hermann Merchel (bis 30.06.1970) | 22.02.1937 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Wirsching (bis 30.06.1970) | 12.02.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günter Leufgen (bis 30.06.1974) | 27.03.1944 | ||||
Heiko Mertes (bis 30.06.1972) | 14.07.1947 | ||||
Ata Lameck (bis 30.06.1972) | 15.09.1949 | ||||
Rolf Bauerkämper (bis 30.06.1971) | 24.02.1947 | ||||
Hans-Jürgen Launert (bis 30.06.1970) | 20.04.1947 | ||||
Herbert Stoffmehl (bis 30.06.1970) | 08.08.1946 | ||||
Wolfgang Glock (bis 30.06.1970) | 26.05.1946 | ||||
Heinz-Dieter Lömm (bis 30.06.1970) | 18.10.1943 | ||||
Wolfgang Klein (bis 30.06.1970) | 30.04.1942 | ||||
Sturm | |||||
Reinhard Majgl (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 04.12.1949 | ||||
Alfred Semelka (bis 30.06.1971) | 15.03.1943 | ||||
Manfred Kaufmann (bis 30.06.1970) | 04.11.1940 | ||||
Rolf Kucharski (bis 30.06.1970) | 19.04.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 22.04.1970 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |