Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hubert Schieth (bis 30.06.1971) | 26.01.1927 | ||||
Torwart | |||||
Ulrich Gelhard (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 26.05.1946 | ||||
Willy Reese (bis 30.06.1970) | 11.10.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Reinhold Klee (bis 30.06.1978) | 27.11.1947 | ||||
Bernd Gräwe (bis 30.06.1977) | 14.11.1948 | ||||
Wolfgang Harbott (bis 30.06.1972) | 06.04.1947 | ||||
Klaus-Jürgen Greulich (bis 30.06.1972) | 20.08.1946 | ||||
Dieter Mietz (bis 30.06.1971) | 03.09.1943 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Grede (bis 30.11.1976) | 31.12.1945 | ||||
Heinz Jebram (bis 30.06.1976) | 06.08.1943 | ||||
Werner Falatik (bis 30.06.1974) | 26.03.1947 | ||||
Karl-Heinz Bechmann (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 07.02.1944 | ||||
Heinz Banschewitz (bis 30.06.1970) | 12.06.1941 | ||||
Sturm | |||||
Ewald Hammes (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1980) | 04.08.1950 | ||||
Gerd Haselhoff (bis 30.06.1972) | 18.08.1948 | ||||
Walter Rück (bis 30.06.1972) | |||||
Hartmut Werner (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 18.07.1949 | ||||
Reza Adelkhani (bis 30.06.1971) | 13.02.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.03.1970 |
1 : 6 |
Schema Vergleich |