Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heiner Ueberle (bis 30.06.1971) | 14.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Franz Schwarzwälder (bis 30.06.1974) | 11.12.1949 | ||||
Manfred Krei (bis 30.06.1972) | 02.09.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Frosch (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1974) | 19.12.1950 | ||||
Roland Kirsch (bis 30.06.1971) | 31.10.1943 | ||||
Werner Adler (bis 30.06.1970) | 31.12.1946 | ||||
Klaus Schmidt (bis 30.06.1970) | 27.06.1941 | ||||
Erwin Rödler (bis 30.06.1970) | 16.08.1936 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Röhring (bis 30.06.1973) | 12.01.1947 | ||||
Reinhard Meier (bis 30.06.1973) | 11.03.1946 | ||||
Werner Fuchs (bis 30.06.1972) | 25.10.1948 | ||||
Bernhard Oberle (bis 30.06.1972) | 30.12.1946 | ||||
Karel Nepomucký (bis 30.06.1971) | 20.07.1939 | ||||
Franz Schmitt (bis 30.06.1971) | 22.02.1940 | ||||
Waldemar Kurpanik (bis 30.06.1971) | 02.06.1944 | ||||
Erwin Schwehm (bis 30.06.1970) | 29.08.1949 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1972) | 21.11.1947 | ||||
Mathias Volk (bis 30.06.1972) | 21.02.1947 | ||||
Hans-Werner Lamour (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 28.09.1951 | ||||
Jürgen Schieck (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 06.05.1946 | ||||
Manfred Feldmüller (bis 30.06.1970) | 22.04.1940 | ||||
Alfons Wachter (bis 30.06.1970) | 06.03.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 08.04.1970 |
1 : 5 |
Schema Vergleich |