Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Brocker (bis 30.06.1970) | 24.05.1925 | ||||
Torwart | |||||
Axel Lange (bis 01.07.1972) | 29.09.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Eggert (bis 30.06.1977) | 08.06.1943 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1972) | 29.11.1950 | ||||
Gerd Wörmer (bis 30.06.1971) | 28.08.1944 | ||||
Jürgen Förster (bis 30.06.1970) | 14.10.1941 | ||||
Peter Schulz (bis 30.06.1970) | 03.03.1940 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerd Schwidrowski (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1977) | 19.09.1947 | ||||
Horst Nußbaum (bis 30.06.1977) | 02.09.1940 | ||||
Gino Ferrin (bis 30.06.1975) | 15.03.1947 | ||||
Reinhard Konnopka (bis 30.06.1974) | 22.06.1950 | ||||
Manfred Eichberg (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 18.05.1950 | ||||
Werner Kraus (bis 30.06.1970) | 27.12.1945 | ||||
Klaus Konieczka (bis 30.06.1970) | 09.02.1944 | ||||
Georg Damjanoff (bis 30.06.1970) | 12.10.1945 | ||||
Volker Geyer (bis 30.06.1970) | 05.02.1948 | ||||
Jürgen Goers (bis 30.06.1970) | 16.11.1950 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Schollbach (bis 30.06.1974) | 19.09.1947 | ||||
Horst Lunenburg (bis 30.06.1970) | 18.01.1943 | ||||
Bernd Erdmann (bis 30.06.1970) | 23.10.1942 | ||||
Ulrich Bauer (bis 30.06.1970) | 16.06.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 05.05.1970 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |