Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Tilkowski (ab 01.07.1970) (bis 31.08.1972) | 12.07.1935 | ||||
Franz Binder (ab 13.11.1969) (bis 30.06.1970) | 01.12.1911 | ||||
Fritz Langner (bis 12.11.1969) | 08.08.1912 | ||||
Torwart | |||||
Anton Deml (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1974) | 30.10.1949 | ||||
Herbert Schweers (bis 30.06.1972) | 26.12.1947 | ||||
Gernot Fraydl (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 10.12.1939 | ||||
Petar Radenković (bis 30.06.1970) | 01.10.1934 | ||||
Franz-Josef Pauly (bis 30.06.1970) | 16.09.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Günther Kroth (bis 30.06.1974) | 22.02.1949 | ||||
Max Reichenberger (bis 30.06.1972) | 24.01.1948 | ||||
Manfred Wagner (bis 30.06.1971) | 31.08.1938 | ||||
Horst Blankenburg (bis 30.06.1970) | 10.07.1947 | ||||
Rudolf Zeiser (bis 30.06.1970) | 31.03.1936 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Lex (bis 30.06.1974) | 23.10.1946 | ||||
Hermann Bredenfeld (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 03.11.1947 | ||||
Peter Brunner (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 17.03.1952 | ||||
Franz Hiller (bis 30.06.1970) | 22.10.1950 | ||||
Horst Berg (bis 30.06.1970) | 08.09.1941 | ||||
Željko Perušić (bis 30.06.1970) | 23.03.1937 | ||||
Horst Schmidt (bis 30.06.1970) | 08.06.1948 | ||||
Helmut Roth (bis 30.06.1970) | 05.01.1950 | ||||
Sturm | |||||
Hans-Peter Zacher (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 09.01.1948 | ||||
Konrad Holenstein (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 18.08.1948 | ||||
Hans Rebele (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 26.01.1943 | ||||
Wilfried Kohlars (bis 30.06.1971) | 28.10.1939 | ||||
Karl-Heinz Leufgen (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 27.01.1947 | ||||
Alfred Heiß (bis 30.06.1970) | 05.12.1940 | ||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1970) | 27.12.1949 | ||||
Bernd Gerstner (bis 30.06.1970) | 31.07.1944 | ||||
Franz Schäffner (bis 30.06.1970) | 29.10.1942 | ||||
Ludwig Denz (bis 30.06.1970) | 01.01.1949 | ||||
Ferdinand Keller (bis 30.06.1970) | 30.07.1946 | ||||
Rudolf Kölbl (bis 30.06.1970) | 11.06.1937 | ||||
Helmut Reiner (bis 30.06.1970) | 21.02.1944 | ||||
Dieter Schumacher (bis 30.06.1970) | 21.08.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.01.1970 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |