Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Langner (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1971) | 08.08.1912 | ||||
Radoslav Momirski (bis 30.09.1970) | 04.09.1919 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Burose (bis 30.06.1971) | 04.02.1945 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1971) | 25.08.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Baumanns (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1980) | 15.09.1948 | ||||
Heinz Koch (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1978) | 03.09.1949 | ||||
Friedhelm Holtgrave (bis 30.06.1973) | 14.07.1944 | ||||
Hannes Schaaf (bis 30.06.1972) | 06.07.1941 | ||||
Todor Grujic (bis 30.06.1971) | 10.03.1946 | ||||
Karl-Heinz Diehl (ab 25.03.1970) (bis 30.06.1971) | 06.02.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Charly Tripp (bis 31.12.1974) | 03.02.1944 | ||||
Reinhard Wasner (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1973) | 15.01.1945 | ||||
Fritz Lehmann (bis 30.06.1972) | 10.03.1946 | ||||
Hubert Hüring (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 27.05.1950 | ||||
Erwin Braun (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 24.11.1949 | ||||
Herbert Schröder (bis 30.06.1971) | 22.12.1945 | ||||
Siegfried Müller (bis 30.06.1971) | 18.07.1945 | ||||
Walter Wiethe (bis 30.06.1971) | 03.03.1940 | ||||
Günter Müller (bis 30.06.1970) | 02.11.1946 | ||||
Karl Heinz Wöbker (bis 30.06.1970) | 14.08.1940 | ||||
Reinhard Haseldiek (bis 31.12.1969) | 26.04.1933 | ||||
Sturm | |||||
Volker Graul (ab 01.07.1970) (bis 31.12.1972) | 18.06.1952 | ||||
Dieter Baumanns (ab 01.07.1970) (bis 30.06.1972) | 15.09.1948 | ||||
Harald Braner (bis 30.06.1971) | 19.08.1943 | ||||
Carsten Baumann (bis 30.06.1971) | 07.10.1946 | ||||
Ulrich Kallius (bis 30.06.1971) | 04.10.1945 | ||||
Willi Mumme (bis 30.06.1971) | 29.05.1946 | ||||
Werner Brosda (bis 30.06.1970) | 28.06.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.03.1970 |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |