Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Ocwirk (bis 30.06.1971) | 07.03.1926 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Manglitz (bis 30.06.1971) | 08.03.1940 | ||||
Milutin Šoškić (bis 30.06.1971) | 31.12.1937 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Cullmann (bis 30.06.1984) | 01.11.1949 | ||||
Wolfgang Weber (bis 30.06.1978) | 26.06.1944 | ||||
Mathias Hemmersbach (bis 30.06.1973) | 26.07.1941 | ||||
Werner Biskup (bis 30.06.1972) | 26.04.1942 | ||||
Manfred Classen (bis 30.06.1971) | 30.12.1943 | ||||
Kurt Kowalski (bis 30.06.1971) | 14.12.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Flohe (bis 30.06.1979) | 28.01.1948 | ||||
Heinz Simmet (bis 30.06.1978) | 22.11.1944 | ||||
Wolfgang Overath (bis 30.06.1977) | 29.09.1943 | ||||
Jupp Kapellmann (bis 30.06.1973) | 19.12.1949 | ||||
Hans-Jürgen Lex (bis 30.06.1971) | 29.12.1946 | ||||
Sturm | |||||
Hannes Löhr (bis 30.06.1978) | 05.07.1942 | ||||
Karl-Heinz Thielen (bis 30.06.1973) | 02.04.1940 | ||||
Bernd Rupp (bis 30.06.1972) | 24.02.1942 | ||||
Wolfgang John (bis 30.06.1971) | 14.01.1945 | ||||
Thomas Parits (bis 30.06.1971) | 07.10.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.12.1970 00:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1971 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.04.1971 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.05.1971 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |