Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Ribbeck (bis 30.06.1973) | 13.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Dr. Peter Kunter (bis 30.06.1976) | 28.04.1941 | ||||
Siegbert Feghelm (bis 30.06.1972) | 22.08.1942 | ||||
Dieter Rudolf (bis 30.06.1971) | 01.05.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Reichel (bis 30.06.1982) | 30.11.1951 | ||||
Gert Trinklein (bis 30.06.1978) | 19.06.1949 | ||||
Friedel Lutz (bis 30.06.1973) | 21.01.1939 | ||||
Lothar Schämer (bis 30.06.1973) | 28.04.1940 | ||||
Karl-Heinz Wirth (bis 30.06.1973) | 20.01.1944 | ||||
Friedhelm Aust (bis 30.06.1972) | 09.05.1951 | ||||
Manfred Wirth (bis 30.06.1971) | 05.08.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Kalb (bis 30.06.1975) | 20.05.1948 | ||||
Thomas Rohrbach (bis 30.06.1975) | 04.04.1949 | ||||
Dieter Lindner (bis 30.06.1972) | 11.06.1939 | ||||
Günter Keifler (bis 30.06.1971) | 30.09.1948 | ||||
Hans Lindemann (bis 30.06.1971) | 04.09.1947 | ||||
Joachim Weber (bis 30.06.1971) | 03.07.1951 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Hölzenbein (bis 30.06.1981) | 09.03.1946 | ||||
Jürgen Grabowski (bis 30.06.1980) | 07.07.1944 | ||||
Horst Heese (bis 10.12.1972) | 31.12.1943 | ||||
Bernd Nickel (bis 30.06.1972) | 15.03.1949 | ||||
Werner Hofmann (bis 30.06.1972) | 31.08.1951 | ||||
Jürgen Papies (bis 30.06.1971) | 22.04.1944 | ||||
Walter Wagner (bis 30.06.1971) | 26.07.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.12.1970 00:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1971 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |