Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Lucas (bis 20.04.1975) | 10.08.1920 | ||||
Torwart | |||||
Wilfried Woyke (bis 30.06.1979) | 12.05.1944 | ||||
Bernd Franke (bis 30.06.1971) | 12.02.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Egon Köhnen (bis 30.06.1981) | 24.11.1947 | ||||
Heiner Baltes (bis 30.06.1981) | 19.08.1949 | ||||
Fred Hesse (bis 30.06.1977) | 19.10.1942 | ||||
Werner Kriegler (bis 30.06.1977) | 03.10.1946 | ||||
Peter Biesenkamp (bis 30.06.1975) | 19.08.1946 | ||||
Werner Lungwitz (bis 30.06.1974) | 09.04.1942 | ||||
Klaus Iwanzik (bis 30.06.1972) | 05.09.1940 | ||||
Robert Begerau (bis 30.06.1971) | 17.07.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Budde (bis 30.06.1975) | 14.09.1945 | ||||
Benno Beiroth (bis 30.06.1974) | 10.12.1942 | ||||
Gerd Riethmann (bis 30.06.1971) | 21.04.1949 | ||||
Sturm | |||||
Reiner Geye (bis 30.06.1977) | 22.11.1949 | ||||
Dieter Herzog (bis 30.06.1976) | 15.07.1946 | ||||
Lothar Weschke (bis 30.06.1972) | 11.10.1943 | ||||
Hilmar Hoffer (bis 30.06.1972) | 14.11.1937 | ||||
Hans Hägele (bis 30.06.1971) | 13.07.1940 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.12.1970 00:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1971 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 08.04.1971 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.05.1971 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |