Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus-Dieter Ochs (bis 30.06.1973) | 31.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Özcan Arkoç (bis 30.06.1975) | 02.10.1939 | ||||
Gert Girschkowski (bis 30.06.1971) | 23.11.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jürgen Ripp (bis 30.06.1979) | 24.06.1946 | ||||
Willi Schulz (bis 30.06.1973) | 04.10.1938 | ||||
Helmut Sandmann (bis 30.06.1973) | 21.12.1944 | ||||
Heinz Bonn (bis 30.06.1973) | 27.01.1947 | ||||
Jürgen Kurbjuhn (bis 30.06.1972) | 26.07.1940 | ||||
Hans-Werner Kremer (bis 30.06.1971) | 17.10.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Zaczyk (bis 30.06.1978) | 25.05.1945 | ||||
Franz-Josef Hönig (bis 30.06.1974) | 10.07.1942 | ||||
Peter Nogly (bis 30.06.1973) | 14.01.1947 | ||||
Hans-Jürgen Hellfritz (bis 30.06.1972) | 25.09.1947 | ||||
Claus-Dieter Kröger (bis 30.06.1972) | 26.12.1949 | ||||
Hans Schulz (bis 30.06.1971) | 04.12.1942 | ||||
Wolfgang Kampf (bis 30.06.1971) | 06.05.1949 | ||||
Walter Volkert (bis 30.06.1971) | 21.09.1948 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Seeler (bis 30.06.1972) | 05.11.1936 | ||||
Charly Dörfel (bis 30.06.1972) | 18.09.1939 | ||||
Jürgen Dringelstein (bis 30.06.1972) | 06.12.1946 | ||||
Robert Pötzschke (bis 30.06.1971) | 28.08.1949 | ||||
Siegfried Beyer (bis 30.06.1971) | 18.07.1943 | ||||
Hans-Peter Gummlich (bis 30.06.1971) | 06.04.1950 | ||||
Gerd Klier (bis 30.06.1971) | 16.01.1944 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.12.1970 00:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1971 00:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.04.1971 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |