Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmuth Johannsen (bis 13.11.1971) | 27.02.1920 | ||||
Torwart | |||||
Horst Podlasly (bis 30.06.1971) | 29.03.1936 | ||||
Bernd Helmschrot (bis 30.06.1971) | 18.03.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Anders (bis 30.06.1981) | 29.06.1946 | ||||
Rainer Stiller (bis 30.06.1978) | 09.09.1944 | ||||
Hans-Herbert Blumenthal (bis 30.06.1978) | 03.10.1948 | ||||
Hans-Josef Hellingrath (bis 30.06.1973) | 08.12.1940 | ||||
Klaus Bohnsack (bis 30.06.1971) | 21.07.1940 | ||||
Peter Loof (bis 30.06.1971) | 23.09.1947 | ||||
Kurt Ritter (bis 30.06.1971) | 12.12.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Siemensmeyer (bis 30.06.1974) | 23.09.1940 | ||||
Horst Berg (bis 30.06.1972) | 08.09.1941 | ||||
Hans-Joachim Weller (bis 30.06.1972) | 02.07.1946 | ||||
Horst Bertl (bis 30.06.1972) | 24.03.1947 | ||||
Jürgen Bandura (bis 30.06.1971) | 22.06.1940 | ||||
Sturm | |||||
Willi Reimann (bis 30.06.1974) | 24.12.1949 | ||||
Rudolf Nafziger (bis 30.06.1972) | 11.08.1945 | ||||
Ferdinand Keller (bis 30.06.1972) | 30.07.1946 | ||||
Zvezdan Čebinac (bis 30.06.1971) | 08.12.1939 | ||||
Claus Brune (bis 30.06.1971) | 01.10.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.12.1970 00:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |