Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Hellwig (ab 21.05.1971) (bis 30.06.1971) | 24.01.1921 | ||||
Heinz Baas (bis 21.05.1971) | 13.04.1922 | ||||
Torwart | |||||
Rolf Birkhölzer (bis 30.06.1974) | 29.09.1949 | ||||
1 | Lothar Guth (bis 30.06.1971) | 16.04.1949 | |||
Abwehr | |||||
Alfred Resenberg (bis 30.06.1977) | 05.09.1942 | ||||
Otto Kastl (bis 30.06.1976) | 21.08.1947 | ||||
Peter Rabeneck (bis 30.06.1975) | 31.05.1949 | ||||
Holger Brück (bis 30.06.1972) | 30.09.1947 | ||||
Heinrich Dittel (bis 30.06.1971) | 25.09.1937 | ||||
3 | Walter Liebich (bis 30.06.1971) | 13.07.1939 | |||
Mittelfeld | |||||
Uwe Habedank (bis 30.06.1976) | 18.05.1944 | ||||
Klaus Weiland (bis 30.06.1975) | 05.11.1945 | ||||
Hans-Adolf Schade (bis 30.06.1973) | 30.06.1944 | ||||
Reinhard Adler (bis 30.06.1972) | 09.02.1947 | ||||
Volker Beyer (bis 30.06.1972) | 09.12.1946 | ||||
Dimitrije Radović (bis 30.06.1971) | 20.08.1941 | ||||
Sturm | |||||
Rainer Künkel (bis 30.06.1974) | 09.04.1950 | ||||
Herbert Maciossek (bis 30.06.1973) | 16.12.1942 | ||||
Bernd Gerstner (bis 30.06.1972) | 31.07.1944 | ||||
Gerhard Grau (bis 30.06.1972) | 27.10.1947 | ||||
Walter Obijou (bis 30.06.1972) | 23.10.1945 | ||||
10 | Ernst Martin (bis 30.06.1974) | 09.10.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.12.1970 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.12.1970 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |