Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
František Bufka (bis 30.06.1971) | |||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Seyffer (bis 30.06.1975) | 29.11.1949 | ||||
Manfred Kirsch (bis 30.06.1973) | 09.02.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Glinka (bis 30.06.1972) | 16.02.1940 | ||||
Klaus Schmidt (bis 30.06.1972) | 27.06.1941 | ||||
Hans Mayer (bis 30.06.1972) | 09.02.1945 | ||||
Stjepan Ilic (bis 30.06.1972) | 11.12.1941 | ||||
Mittelfeld | |||||
Horst Hägele (bis 30.06.1975) | 07.04.1946 | ||||
Martin Kübler (bis 30.06.1974) | 26.10.1947 | ||||
Karl Hagner (bis 30.06.1973) | 01.05.1945 | ||||
Günter Becker (bis 30.06.1972) | 15.04.1942 | ||||
Karl Alber (bis 30.06.1972) | 17.09.1948 | ||||
Rainer Lippert (bis 30.06.1971) | 04.08.1947 | ||||
Sturm | |||||
Harry Griesbeck (bis 30.06.1975) | 22.08.1946 | ||||
Erwin Hohenwarter (bis 30.06.1972) | 01.12.1947 | ||||
Hans-Joachim Treder (bis 30.06.1971) | 03.08.1950 | ||||
Heiko Racky (bis 30.06.1971) | 01.10.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.12.1970 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.02.1971 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |