Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Theo Kirchberg (bis 30.06.1972) | 23.11.1920 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Ferner (bis 30.06.1972) | 16.01.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Eichner (bis 30.06.1973) | 28.11.1940 | ||||
Helmut Schiffer (bis 30.06.1973) | 09.08.1946 | ||||
Kurt Kowalski (bis 30.06.1973) | 14.12.1948 | ||||
Helmut Röhrig (bis 30.06.1972) | 14.12.1944 | ||||
Manfred Winter (bis 30.06.1972) | 25.03.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Werner Marx (bis 30.06.1977) | 28.06.1945 | ||||
Manfred Vetter (bis 30.06.1973) | 26.01.1951 | ||||
Klaus Görtz (bis 30.06.1972) | 28.06.1940 | ||||
Friedhelm Strelczyk (bis 30.06.1972) | 26.11.1947 | ||||
Wilfried Seifert (bis 30.06.1972) | 08.01.1948 | ||||
Wolfgang Lüttges (bis 30.06.1972) | 01.08.1950 | ||||
Sturm | |||||
Willi Marzok (bis 30.06.1973) | 18.06.1946 | ||||
Burkhard Segler (bis 30.06.1972) | 05.03.1951 | ||||
Günter Pangerl (bis 30.06.1972) | 24.06.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.12.1971 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 14.12.1971 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |