Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Burdenski (ab 03.01.1972) (bis 30.06.1972) | 19.05.1922 | ||||
Horst Witzler (bis 21.12.1971) | 18.08.1932 | ||||
Torwart | |||||
Horst Bertram (bis 30.06.1983) | 16.11.1948 | ||||
Jürgen Rynio (bis 30.06.1974) | 01.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Friedhelm Schwarze (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1977) | 30.12.1953 | ||||
Wolfgang Berg (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1975) | 10.05.1951 | ||||
Peter Czernotzky (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 18.02.1947 | ||||
Branko Rašović (bis 30.06.1974) | 11.04.1942 | ||||
Eckhard Berlau-Kirschstein (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 05.07.1953 | ||||
Hans-Joachim Andree (bis 30.06.1973) | 06.07.1950 | ||||
Gerd Peehs (bis 31.12.1972) | 21.01.1942 | ||||
Karl-Heinz Henke (bis 30.06.1972) | 24.01.1949 | ||||
Reinhold Mathes (bis 30.06.1972) | 31.03.1949 | ||||
Friedel Mensink (bis 30.06.1972) | 30.08.1949 | ||||
Dieter Mietz (bis 30.06.1972) | 03.09.1943 | ||||
Mittelfeld | |||||
Egwin Wolf (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1979) | 28.01.1951 | ||||
Helmut Nerlinger (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1978) | 27.02.1948 | ||||
Hoppy Kurrat (bis 30.06.1974) | 15.05.1942 | ||||
Helmut Schmidt (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 09.06.1949 | ||||
Horst Bertl (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 24.03.1947 | ||||
Theo Bücker (bis 30.06.1973) | 10.07.1948 | ||||
Werner Lorant (bis 30.06.1973) | 21.11.1948 | ||||
Gerhard Pawlowski (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1973) | 01.01.1946 | ||||
Theodor Rieländer (bis 30.06.1972) | 24.07.1950 | ||||
Ingo Peter (bis 30.06.1972) | 23.10.1951 | ||||
Wolfgang Przygoda (bis 30.06.1972) | 28.02.1950 | ||||
Sturm | |||||
Edwin Bakine (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 28.12.1953 | ||||
Siegfried Köstler (bis 30.06.1973) | 15.12.1950 | ||||
Jürgen Wilhelm (bis 30.06.1973) | 02.11.1950 | ||||
Klaus Ondera (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1973) | 04.06.1946 | ||||
Günter Mach (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1973) | 10.10.1949 | ||||
Manfred Ritschel (bis 30.06.1972) | 07.06.1946 | ||||
Jürgen Schütz (bis 30.06.1972) | 01.07.1939 | ||||
Dieter Weinkauff (bis 30.06.1972) | 26.09.1947 | ||||
Walter Hohnhausen (bis 30.06.1972) | 03.10.1945 | ||||
Alfons Sikora (bis 30.06.1972) | 05.12.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.12.1971 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1971 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |