Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Adi Preißler (bis 30.06.1973) | 09.04.1921 | ||||
Torwart | |||||
Willi Ertz (bis 30.06.1981) | 28.05.1943 | ||||
Karl-Heinz Schröder (bis 30.06.1975) | 11.04.1944 | ||||
Marcel Perriot (bis 30.06.1972) | 08.08.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Heß (bis 30.06.1977) | 11.03.1942 | ||||
Reiner Brinsa (bis 30.06.1976) | 01.08.1952 | ||||
Heinz Histing (bis 30.06.1976) | 14.09.1950 | ||||
Werner Martin (bis 30.06.1972) | 28.02.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerd Schley (bis 30.06.1975) | 13.09.1949 | ||||
Hans-Günter Müller (bis 30.06.1975) | 30.03.1949 | ||||
Erich Hermesdorf (bis 30.06.1972) | 12.11.1944 | ||||
Jürgen Müller (bis 30.06.1972) | 25.02.1950 | ||||
Dieter Schmidt (bis 30.06.1972) | 04.02.1947 | ||||
Günter Kuntz (bis 30.06.1972) | 28.11.1938 | ||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1972) | 13.06.1950 | ||||
Gerd Siedl (bis 30.06.1972) | 02.04.1953 | ||||
Sturm | |||||
Ludwig Lang (bis 30.06.1977) | 09.02.1946 | ||||
Jürgen Pontes (bis 30.06.1974) | 27.07.1947 | ||||
Jochen Dries (bis 30.06.1972) | 24.02.1947 | ||||
Hugo Dausmann (bis 30.06.1972) | 12.09.1942 | ||||
Horst Brand (bis 30.06.1972) | 01.01.1946 | ||||
Jürgen Papies (bis 30.06.1972) | 22.04.1944 | ||||
Hans-Werner Bettinger (bis 30.06.1972) | 23.01.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.12.1971 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1971 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |