Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Wendlandt (bis 30.06.1973) | 18.01.1918 | ||||
Torwart | |||||
Karl Armbrust (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1982) | 21.08.1946 | ||||
Hubert Birkenmeier (bis 30.06.1972) | 24.05.1949 | ||||
Harald Hess (bis 30.06.1972) | 03.04.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Fritz Treuheit (bis 30.06.1977) | 19.02.1948 | ||||
Bernd Schneider (bis 30.06.1975) | 19.11.1947 | ||||
Günter Streich (bis 30.06.1974) | 06.06.1944 | ||||
Dieter Steinwarz (bis 30.06.1973) | 02.09.1948 | ||||
Hubert Windsperger (bis 30.06.1972) | 14.04.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Victor Dospial (bis 30.06.1975) | 01.10.1941 | ||||
Karl-Heinz Bente (bis 30.06.1973) | 13.09.1941 | ||||
Karl-Heinz Mießmer (bis 30.06.1972) | 14.03.1947 | ||||
Sturm | |||||
Draza Matic (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1977) | 01.06.1946 | ||||
Hans Linsenmaier (bis 30.06.1974) | 28.04.1941 | ||||
Hans-Günter von de Fenn (bis 30.06.1973) | 10.03.1948 | ||||
Nedeljko Vukoje (bis 30.06.1972) | 09.09.1943 | ||||
Helmut Siebert (bis 30.06.1972) | 17.03.1942 | ||||
Josef Hofmeister (bis 30.06.1972) | 08.05.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.12.1971 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1971 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |