Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Hipp (ab 18.11.1971) (bis 01.03.1973) | 10.11.1912 | ||||
Helmuth Johannsen (bis 13.11.1971) | 27.02.1920 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hannes Baldauf (ab 01.07.1972) (bis 04.03.1973) | 09.03.1938 | ||||
Torwart | |||||
Franz-Josef Pauly (bis 30.06.1977) | 16.09.1949 | ||||
Reinhard Dittel (bis 30.06.1977) | 24.01.1949 | ||||
Burkhardt Öller (bis 30.06.1972) | 09.11.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Anders (bis 30.06.1981) | 29.06.1946 | ||||
Rainer Stiller (bis 30.06.1978) | 09.09.1944 | ||||
Hans-Herbert Blumenthal (bis 30.06.1978) | 03.10.1948 | ||||
Jürgen Bandura (bis 30.06.1974) | 22.06.1940 | ||||
Hans-Josef Hellingrath (bis 30.06.1973) | 08.12.1940 | ||||
Michael Polywka (bis 30.06.1972) | 06.04.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rolf Kaemmer (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1976) | 25.03.1949 | ||||
Karl-August Herbeck (bis 30.06.1975) | 24.09.1951 | ||||
Hans Siemensmeyer (bis 30.06.1974) | 23.09.1940 | ||||
Ludwig Denz (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 01.01.1949 | ||||
Peter Rühmkorb (bis 30.06.1973) | 13.12.1948 | ||||
Horst Berg (bis 30.06.1972) | 08.09.1941 | ||||
Hans-Joachim Weller (bis 30.06.1972) | 02.07.1946 | ||||
Horst Bertl (bis 30.06.1972) | 24.03.1947 | ||||
Wolfgang Thiele (bis 30.06.1972) | 04.04.1951 | ||||
Sturm | |||||
Roland Stegmayer (ab 01.07.1972) (bis 30.11.1976) | 22.12.1950 | ||||
Willi Reimann (bis 30.06.1974) | 24.12.1949 | ||||
Eckhard Deterding (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 13.04.1948 | ||||
Willi Götz (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1973) | 20.09.1947 | ||||
Karl-Heinz Mrosko (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1973) | 11.10.1946 | ||||
Rolf Blau (bis 30.06.1973) | 21.05.1952 | ||||
Pedro Milasincic (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1973) | 20.06.1952 | ||||
Christian Rudzki (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1973) | 26.07.1946 | ||||
Werner Fuchs (ab 01.07.1972) (bis 31.12.1972) | 25.10.1948 | ||||
Georg Beichle (bis 31.12.1972) | 16.09.1948 | ||||
Rudolf Nafziger (bis 30.06.1972) | 11.08.1945 | ||||
Ferdinand Keller (bis 30.06.1972) | 30.07.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.12.1971 00:00 Uhr |
5 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1971 00:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.02.1972 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.02.1972 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.04.1972 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.04.1972 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |