Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fiffi Kronsbein (bis 13.03.1974) | 25.12.1914 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 13.03.1974) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Horst Wolter (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1977) | 08.06.1942 | ||||
Thomas Zander (bis 30.06.1976) | 10.08.1951 | ||||
Volkmar Groß (bis 30.06.1972) | 31.01.1948 | ||||
Michael Kellner (bis 30.06.1972) | 28.09.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Holger Brück (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1981) | 30.09.1947 | ||||
Michael Sziedat (bis 30.06.1980) | 22.08.1952 | ||||
Hans Weiner (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1979) | 29.11.1950 | ||||
Frank Hanisch (bis 30.06.1977) | 06.11.1953 | ||||
Ludwig Müller (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1975) | 25.08.1941 | ||||
Heinz-Peter Buchberger (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 24.09.1949 | ||||
Hans Zengerle (bis 30.06.1973) | 12.04.1947 | ||||
Karl-Heinz Ferschl (bis 30.06.1972) | 07.07.1944 | ||||
Hans Eder (bis 30.06.1972) | 14.11.1934 | ||||
Jürgen Rumor (bis 30.06.1972) | 19.02.1945 | ||||
Bernd Patzke (bis 30.06.1972) | 14.03.1943 | ||||
Peter Enders (bis 30.06.1972) | 21.09.1948 | ||||
Uwe Witt (bis 30.06.1972) | 25.01.1939 | ||||
Jürgen Lahn (bis 30.06.1972) | 26.10.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Sidka (bis 30.06.1980) | 26.05.1954 | ||||
Erich Beer (bis 30.06.1979) | 09.12.1946 | ||||
Erwin Hermandung (bis 30.06.1977) | 25.08.1944 | ||||
Johannes Riedl (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 02.01.1950 | ||||
Gerd Werthmüller (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 04.11.1948 | ||||
Klaus-Peter Hanisch (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 29.01.1952 | ||||
Tasso Wild (bis 30.06.1972) | 01.12.1940 | ||||
Zoltán Varga (bis 30.06.1972) | 01.01.1945 | ||||
Laszlo Gergely (bis 30.06.1972) | 28.10.1941 | ||||
Detlef Schulz (bis 30.06.1972) | 17.02.1951 | ||||
Andreas Schumann (bis 30.06.1972) | 16.06.1952 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Grau (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1978) | 27.10.1947 | ||||
Lorenz Horr (bis 30.06.1977) | 27.09.1942 | ||||
Peter Gutzeit (bis 30.06.1974) | 14.12.1946 | ||||
Manfred Lenz (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1974) | 21.11.1947 | ||||
David Goodwin (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1973) | 14.11.1943 | ||||
Wolfgang Gayer (bis 30.06.1972) | 09.01.1943 | ||||
Arno Steffenhagen (bis 30.06.1972) | 24.09.1949 | ||||
Hans-Jürgen Sperlich (bis 30.06.1972) | 29.02.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.12.1971 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1971 00:00 Uhr |
0 : 2 Wert. |
Schema Vergleich |