Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fred Hoffmann (bis 30.06.1974) | 10.06.1918 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Seyffer (bis 30.06.1975) | 29.11.1949 | ||||
Manfred Kirsch (bis 30.06.1973) | 09.02.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Kubasik (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1980) | 08.03.1947 | ||||
Helmut Röhrig (ab 01.07.1972) (bis 30.06.1975) | 14.12.1944 | ||||
Jürgen Glinka (bis 30.06.1972) | 16.02.1940 | ||||
Klaus Schmidt (bis 30.06.1972) | 27.06.1941 | ||||
Hans Mayer (bis 30.06.1972) | 09.02.1945 | ||||
Stjepan Ilic (bis 30.06.1972) | 11.12.1941 | ||||
Mittelfeld | |||||
Horst Hägele (bis 30.06.1975) | 07.04.1946 | ||||
Martin Kübler (bis 30.06.1974) | 26.10.1947 | ||||
Karl Hagner (bis 30.06.1973) | 01.05.1945 | ||||
Reinhold Scherpp (bis 30.06.1973) | 15.06.1951 | ||||
Günter Becker (bis 30.06.1972) | 15.04.1942 | ||||
Karl Alber (bis 30.06.1972) | 17.09.1948 | ||||
Sturm | |||||
Harry Griesbeck (bis 30.06.1975) | 22.08.1946 | ||||
Erwin Hohenwarter (bis 30.06.1972) | 01.12.1947 | ||||
Alban Wüst (bis 30.06.1972) | 31.07.1947 | ||||
Karl-Heinz Frey (bis 30.06.1972) | 08.04.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.12.1971 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.12.1971 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |