Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietrich Weise (bis 30.06.1973) | 21.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Josef Stabel (bis 30.06.1980) | 21.09.1948 | ||||
Josef Elting (bis 30.06.1974) | 29.12.1944 | ||||
Werner Michelbach (bis 30.06.1973) | 23.03.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Ernst Diehl (bis 30.06.1978) | 28.03.1949 | ||||
Dietmar Schwager (bis 30.06.1976) | 15.08.1940 | ||||
Fritz Fuchs (bis 30.06.1975) | 18.10.1943 | ||||
Günter Rademacher (bis 30.06.1974) | 02.03.1948 | ||||
Günther Reinders (bis 30.06.1974) | 22.09.1944 | ||||
Lothar Huber (bis 30.06.1974) | 05.05.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Wilhelmi (bis 30.06.1978) | 19.08.1954 | ||||
Hermann Bitz (bis 30.06.1975) | 21.09.1950 | ||||
Jürgen Friedrich (bis 30.06.1974) | 11.11.1943 | ||||
Klaus Ackermann (bis 30.06.1974) | 20.03.1946 | ||||
Werner Brehm (bis 30.06.1974) | 15.05.1954 | ||||
Peter Schwarz (bis 30.06.1974) | 14.06.1953 | ||||
Heinz Henkes (bis 30.06.1973) | 02.05.1949 | ||||
Jochen-Bernd Müller (bis 30.06.1973) | 23.03.1950 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Toppmöller (bis 30.04.1980) | 12.08.1951 | ||||
Josef Pirrung (bis 30.06.1974) | 24.07.1949 | ||||
Karlheinz Vogt (bis 30.06.1974) | 23.02.1945 | ||||
Idriz Hošić (bis 30.06.1973) | 17.02.1944 | ||||
Wolfgang Seel (bis 30.06.1973) | 21.06.1948 | ||||
Hans Franz (bis 30.06.1973) | 13.10.1951 | ||||
Heinz Toppmöller (bis 30.06.1973) | 16.03.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.12.1972 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.1972 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.03.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.03.1973 00:00 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.04.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 19.04.1973 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |