Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martin Luppen (ab 01.11.1972) (bis 30.06.1973) | 05.04.1936 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Fahrian (bis 30.06.1976) | 31.05.1941 | ||||
Helmar Schwarzbach (bis 30.06.1974) | 09.03.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Boers (bis 30.06.1979) | 24.11.1946 | ||||
Karl-Heinz Struth (bis 31.12.1975) | 17.04.1948 | ||||
Hans-Günter Neues (bis 30.06.1975) | 14.11.1950 | ||||
Günter Schwaba (bis 30.06.1975) | 19.08.1948 | ||||
Gerd Zimmermann (bis 30.06.1973) | 26.09.1949 | ||||
Manfred Kreis (bis 30.06.1973) | 26.01.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Noel Campbell (bis 30.06.1978) | 11.12.1949 | ||||
Rolf Bauerkämper (bis 30.06.1976) | 24.02.1947 | ||||
Wolfgang Glock (bis 30.06.1976) | 26.05.1946 | ||||
Günter Oleknavicius (bis 30.06.1975) | 21.02.1950 | ||||
Gerd Knoth (bis 30.06.1975) | 23.03.1946 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mödrath (bis 30.06.1982) | 22.09.1951 | ||||
Friedhelm Otters (bis 30.06.1979) | 12.07.1948 | ||||
Helmut Bergfelder (bis 30.06.1976) | 21.11.1946 | ||||
Wolfgang Thier (bis 30.06.1975) | 04.11.1948 | ||||
Rolf Kucharski (bis 30.06.1974) | 19.04.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.12.1972 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.1972 00:00 Uhr |
4 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |