Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus-Dieter Ochs (bis 30.06.1973) | 31.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Rudi Kargus (bis 30.06.1980) | 15.08.1952 | ||||
Özcan Arkoç (bis 30.06.1975) | 02.10.1939 | ||||
Siegfried Riemann (bis 30.06.1974) | |||||
Abwehr | |||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Peter Hidien (bis 30.06.1982) | 14.11.1953 | ||||
Hans-Jürgen Ripp (bis 30.06.1979) | 24.06.1946 | ||||
Peter Krobbach (bis 30.06.1975) | 15.01.1954 | ||||
Willi Schulz (bis 30.06.1973) | 04.10.1938 | ||||
Helmut Sandmann (bis 30.06.1973) | 21.12.1944 | ||||
Heinz Bonn (bis 30.06.1973) | 27.01.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Caspar Memering (bis 30.06.1982) | 01.06.1953 | ||||
Kurt Eigl (bis 30.06.1978) | 07.03.1954 | ||||
Klaus Zaczyk (bis 30.06.1978) | 25.05.1945 | ||||
Ole Bjørnmose (bis 01.07.1977) | 07.05.1944 | ||||
Franz-Josef Hönig (bis 30.06.1974) | 10.07.1942 | ||||
Peter Nogly (bis 30.06.1973) | 14.01.1947 | ||||
Edgar Nobs (bis 30.06.1973) | 02.12.1953 | ||||
Sturm | |||||
Georg Volkert (bis 30.06.1978) | 28.11.1945 | ||||
Horst Heese (ab 11.12.1972) (bis 30.06.1974) | 31.12.1943 | ||||
Klaus Winkler (bis 30.06.1974) | 25.05.1949 | ||||
Dieter Hochheimer (bis 30.06.1974) | 24.09.1952 | ||||
Walter Krause (bis 30.06.1974) | 08.05.1953 | ||||
Peter Lübeke (bis 30.06.1973) | 26.11.1952 | ||||
Günter Selke (bis 30.06.1973) | 08.03.1954 | ||||
Holger Haltenhof (bis 30.06.1973) | 18.11.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.12.1972 00:00 Uhr |
5 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.1972 00:00 Uhr |
5 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.03.1973 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.03.1973 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |