Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Faßnacht (bis 20.10.1973) | 28.12.1934 | ||||
Co-Trainer | |||||
Willibert Kremer (bis 21.10.1973) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Dietmar Linders (bis 30.06.1976) | 20.11.1940 | ||||
Martin Holscher (bis 30.06.1976) | 22.12.1952 | ||||
Volker Danner (bis 30.06.1973) | 21.08.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Bella (bis 30.06.1978) | 29.09.1945 | ||||
Detlef Pirsig (bis 30.06.1977) | 22.10.1945 | ||||
Klaus Bruckmann (bis 30.06.1974) | 09.10.1953 | ||||
Erwin Häming (bis 30.06.1974) | 27.10.1953 | ||||
Ernst Savkovic (bis 30.06.1974) | 23.08.1953 | ||||
Kurt Rettkowski (bis 30.06.1973) | 23.01.1949 | ||||
Rainer Traugott (bis 30.06.1973) | 07.08.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Werner Schneider (bis 30.06.1977) | 26.07.1954 | ||||
Lothar Schneider (bis 30.06.1976) | 03.12.1953 | ||||
Bernd Lehmann (bis 31.10.1975) | 01.09.1947 | ||||
Hannes Linßen (bis 30.06.1974) | 28.09.1949 | ||||
Jonny Hey (bis 31.12.1973) | 21.09.1949 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1979) | 07.10.1953 | ||||
Klaus Wunder (bis 30.06.1974) | 13.09.1950 | ||||
Peter Cestonaro (bis 30.06.1974) | 14.05.1954 | ||||
Norbert Sobbe (bis 30.06.1974) | 12.12.1953 | ||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1973) | 22.03.1948 | ||||
Rainer Budde (bis 09.12.1972) | 01.05.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.12.1972 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.1972 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.03.1973 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.03.1973 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |