Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibald Hahn (bis 30.06.1973) | 31.01.1910 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Kanzleiter (bis 30.06.1977) | 16.03.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Dieter Renner (bis 30.06.1981) | 18.12.1949 | ||||
Horst Schairer (bis 30.06.1979) | 10.05.1944 | ||||
Rainer Thiel (bis 30.06.1975) | 26.03.1949 | ||||
Erich Schmeil (bis 30.06.1974) | 16.07.1943 | ||||
Peter Schäffler (bis 30.06.1973) | 16.11.1939 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rainer Potschak (bis 30.06.1977) | 06.05.1950 | ||||
Robert Redl (bis 30.06.1977) | 07.11.1950 | ||||
Werner Roth (bis 30.06.1977) | 24.06.1948 | ||||
Wolfgang Holoch (bis 30.06.1974) | 22.12.1947 | ||||
Siegfried Sommer (bis 30.06.1974) | 13.03.1950 | ||||
Hans Rigotti (bis 30.06.1973) | 15.05.1947 | ||||
Manfred Gorgus (bis 30.06.1973) | 31.07.1951 | ||||
Hartmuth Hahn (bis 30.06.1973) | |||||
Sturm | |||||
Uli Frommer (bis 30.06.1975) | 15.01.1950 | ||||
Hans-Joachim Treder (bis 30.06.1974) | 03.08.1950 | ||||
Helmut Fürther (bis 30.06.1973) | 15.05.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.12.1972 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.12.1972 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |